Klaus Elkjær Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | EVA KJOLER. SLAGELSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.387' DKK HBR INVEST ApS (2020-21) |
Største underskud: | -58.782' DKK NORDSTJERNEN HOLDING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 68.583' DKK HBR INVEST ApS (2022-23) |
Største gæld: | 237.536' DKK Fonden Holbæk SportsBy (2018) |
Flest årsværk: | 141 årsværk hos BIN2BIL A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af KANI HOLDING ApS (19 år 11 måneder) |
Seed: 2094812361
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2001 i EVA KJOLER. SLAGELSE ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Klaus Elkjær Rasmussen i 11 måneder, inden stoppet d. 13. august 2002.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor dametøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. august 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KANI HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Advodan I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
HPL 6 ApS
Via KANI HOLDING ApS -
HPL HOLBÆK HOLDING ApS
Via KANI HOLDING ApS -
HOLBÆK HAVNEBY A/S
Via HPL HOLBÆK HOLDING ApS -
GLR Invest ApS
Via KANI HOLDING ApS -
Intellego ApS
Via GLR Invest ApS -
Billigselskab ApS
Via Intellego ApS -
Compliance Team ApS
Via GLR Invest ApS -
DHH ll ApS
Via KANI HOLDING ApS -
Dr Holm APP ApS
Via DHH ll ApS -
Dr Holm Health ApS
Via DHH ll ApS -
ADVODAN A/S
Via Advodan I/S -
ADVOKATINKASSO A/S
Via Advodan I/S
Direktørposter (4)
-
KANI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2004 -
Administrationsselskabet HS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2023 -
HOLBÆK HAVNEBY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2015 -
HPL HOLBÆK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2015
Repræsentant (1)
-
G/F Ahlgade 13
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.03.2023
Bestyrelsesposter (17)
-
PRIMODAN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2020 -
HBR INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Underdirektør)Indtrådt: 08.05.2008 -
INVESTERINGSSELSKABET SST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2017 -
SISTAN SHIPPING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.07.2024 -
GöPPINGEN 2003 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.05.2024 -
BIN2BIL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.10.2012 -
Fonden Holbæk SportsBy
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.07.2016 -
KOMPLEMENTARSELSKABET SCANDINAVIAN PROPERTY INVESTMENT 9 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 30.01.2019 -
BRDR. CLAUSEN AUTOMOBILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2015 -
GUSTAV JENSENS FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.10.2018 -
HPL 6 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2007 -
HPL HOLBÆK HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.2015 -
BC EJENDOMSSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2015 -
ROSSING NIELSEN ELECTRONIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.02.2008 -
K. Hector Holding ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.10.2022 -
GLR Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2018 -
Holbæk Sportsby A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.10.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (439)
-
SISTAN SHIPPING ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.07.2024
Registreringsdato: 24.07.2024 -
GöPPINGEN 2003 ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024 -
KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER IX ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024
Blå bog (fortsat)
Klaus har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Repræsentant
08.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Elkjær Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KANI HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.320' DKK. Gennem sit holdingselskab KANI HOLDING ApS har Klaus dermed også andele i HPL 6 ApS (20-24.99%), HPL HOLBÆK HOLDING ApS (20-24.99%), GLR Invest ApS (10-14.99%) & DHH ll ApS (5-9.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Klaus Elkjær Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Klaus Elkjær Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i HBR INVEST ApS der præsenterede et overskud på 18.387' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i NORDSTJERNEN HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 58.782' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 208 forskellige selskaber (heraf 22 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 18 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 4 måneder fra 2004 til 2023 hos EGA Sundhed A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 16.489' DKK (EGA HOLDING A/S (Nu: EGA HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 4.909' DKK (HOLBÆK HAVNEBY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 66.922' DKK (BYGGROS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23.902' DKK (Administrationsselskabet HS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Klaus Søborg Jørgensen.