Michael Rehling Hedegaard
Erhvervsaktiv siden: | 17. feb. 1998 (26 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | JURRÅDETS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 72.953' DKK Komet Invest A/S (2018) |
Største underskud: | -14.197' DKK KIF HÅNDBOLD ELITE A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 261.138' DKK SAM PARTNER A/S (Nu: Komet Holding A/S) (2023) |
Største gæld: | 149.907' DKK SAM Group Holding ApS (2018) |
Flest årsværk: | 155 årsværk hos DAHL Advokatpartnerselskab (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Komet Holding A/S (16 år 10 måneder) |
Seed: 613047770
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1998 hos JURRÅDETS FOND som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Rehling Hedegaard i 1 år 7 måneder, inden stoppet den 14. oktober 1999.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen faglige sammenslutninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 67' DKK.
Bestyrelsesposter (6)
-
Komet Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.10.2007 -
SAM PARTNER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.06.2020 -
DAHL Advokatpartnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2017 -
Kimica Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.11.2015 -
Kimica Energi ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.02.2016 -
SAM Group Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.06.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (46)
-
Komplementaranpartsselskabet DAHL
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
Komet Invest A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.11.2020
Registreringsdato: 19.11.2020 -
BASTA ACTIVE CAR CARE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.11.2020
Registreringsdato: 19.11.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Rehling Hedegaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos SAM PARTNER A/S (Nu: Komet Holding A/S) der præsenterede et overskud på 62.227' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos Kimica Holding ApS der præsenterede et underskud på 1.910' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 25 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 10 måneder fra 2007 til i dag hos Komet Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 44.953' DKK (SAM PARTNER A/S (Nu: Komet Holding A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 203' DKK (G. FUNDERS REBSLAGERI OG BØRSTEFABRIK A/S (Nu: G. Funder A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 261.138' DKK (SAM PARTNER A/S (Nu: Komet Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 103' DKK (Komplementaranpartsselskabet DAHL).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Michael Christian Duus.