Peter Ferlev Jensby
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NHESP HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 448.489' DKK Jensby Consulting ApS (2016) |
Største underskud: | -11.887' DKK HMK BILCON A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 398.893' DKK Jensby Consulting ApS (2016) |
Største gæld: | 202.919' DKK Jensby Consulting ApS (2016) |
Flest årsværk: | 106 årsværk hos HMK BILCON A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jensby Consulting ApS (8 år 4 måneder) |
Seed: 1244380084
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2004 i NHESP HOLDING ApS (tidligere JENSBY HOLDING ApS UNDER STIFTELSE) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Peter Ferlev Jensby i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 25. september 2008.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. februar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jensby Consulting ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HMK Bilcon Holding A/S
Via Jensby Consulting ApS -
HMK Bilcon A/S
Via HMK Bilcon Holding A/S
Direktørposter (4)
-
HMK Bilcon Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2017 -
HMK Bilcon A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2017 -
Ejendomsselskabet Hadsundvej 295 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2017 -
Jensby Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2016
Bestyrelsesposter (3)
-
HMK Bilcon Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2022 -
HMK Bilcon A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2022 -
Ejendomsselskabet Hadsundvej 295 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (46)
-
Ejendomsselskabet Hadsundvej 295 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2023
Registreringsdato: 26.02.2023 -
STEEN JØRGENSEN EL-INSTALLATION A/S (Nu: Electable A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
HMK Bilcon Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.06.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
02.02.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HMK Bilcon Holding A/S -
Direktør
02.02.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Jensby Consulting ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
19.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2019 - 09.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Ferlev Jensby har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i HMK Bilcon 2017 A/S (Nu: HMK Bilcon A/S) der præsenterede et overskud på 12.201' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i STEEN JØRGENSEN EL-INSTALLATION A/S (Nu: Electable A/S) der præsenterede et underskud på 6.160' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 10 måneder fra 2011 til 2015 hos ATRA ARKITEKTER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.201' DKK (HMK Bilcon 2017 A/S (Nu: HMK Bilcon A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.160' DKK (STEEN JØRGENSEN EL-INSTALLATION A/S (Nu: Electable A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.657' DKK (B6 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.870' DKK (STEEN JØRGENSEN EL-INSTALLATION A/S (Nu: Electable A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jon Jensen.