Peter Bausager
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1990 (33 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFVIKLINGSSELSKABET DH AF 2/2-06 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.456' DKK BECH DISTRIBUTION A/S (2013-14) |
Største underskud: | -2.444' DKK JANS HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 12.961' DKK BECH DISTRIBUTION A/S (2021-22) |
Største gæld: | 26.267' DKK BECH DISTRIBUTION A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos Assembly Voting ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AFVIKLINGSSELSKABET DH AF 2/2-06 ApS (14 år 11 måneder) |
Seed: 456943110
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1990 i AFVIKLINGSSELSKABET DH AF 2/2-06 ApS (tidligere ApS KBIL 38 NR. 1287) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Bausager i 14 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 19. oktober 2005.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. august 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Periconsult ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MTB-tours Hareskoven ApS
Via Periconsult ApS
Direktørposter (1)
-
Periconsult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
Malerfirmaet Preben Kjær og Lobe ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2023 -
BECH DISTRIBUTION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2013 -
ASNET BOARD S.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
JANS HOLDING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
Malerfirmaet Preben Kjær og Lobe ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2017 - 04.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Bausager har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i BECH DISTRIBUTION A/S der præsenterede et overskud på 1.456' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i BECH DISTRIBUTION A/S der præsenterede et underskud på 1.940' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 11 måneder fra 1990 til 2005 hos AFVIKLINGSSELSKABET DH AF 2/2-06 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.419' DKK (KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 992' DKK (Malerfirmaet Preben Kjær og Lobe ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.445' DKK (KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 136' DKK (Malerfirmaet Preben Kjær og Lobe ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jan Nielsen.