Søren Boll Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 16. sep. 1986 (38 år) |
Karrieren startede hos: | SØREN BOLL CLAUSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.907' DKK PARTSREDERIET ALBATROS ApS (2014) |
Største underskud: | -3.214' DKK PARTSREDERIET ALBATROS ApS (2021) |
Største egenkapital: | 15.219' DKK DANSKE FISKERES FORARBEJDNINGSINDUSTRI A/S (2023) |
Største gæld: | 21.957' DKK PARTSREDERIET ALBATROS ApS (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos PARTSREDERIET ALBATROS ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN BOLL CLAUSEN (38 år) |
Seed: 1242719639
Det startede i 1986 ved SØREN BOLL CLAUSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Boll Clausen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 38 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen havfiskeri.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SØREN BOLL CLAUSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ejendomsselskabet Gabet ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
PARTSREDERIET ALBATROS ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FISKERHUSET AF 1997 ApS
Via PARTSREDERIET ALBATROS ApS
Direktørposter (4)
-
FISKERHUSET AF 1997 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2014 -
Ejendomsselskabet Gabet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2018 -
KERTEMINDE FISK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2014 -
PARTSREDERIET ALBATROS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejendomsselskabet Gabet ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
KERTEMINDE ISVÆRK ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
23.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Ejer
07.03.2006 - Stadig aktiv
Direktør
16.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
16.09.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor PARTSREDERIET ALBATROS ApS kunne fremvise et overskud på 5.907' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor PARTSREDERIET ALBATROS ApS kunne fremvise et underskud på 3.214' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.064' DKK (DANSKE FISKERES FORARBEJDNINGSINDUSTRI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.980' DKK (PARTSREDERIET ALBATROS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.219' DKK (DANSKE FISKERES FORARBEJDNINGSINDUSTRI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.203' DKK (KERTEMINDE ISVÆRK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Lars Dutter Johansen.