Helle Sørensen
Karrieren startede hos: | MIDTJYLLANDS UGEAVISER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.834' DKK SILKEBORG AVIS A/S (Nu: MIDTJYLLANDS UGEAVISER A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -3.601' DKK SILKEBORG AVIS A/S (Nu: MIDTJYLLANDS UGEAVISER A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 9.048' DKK SILKEBORG AVIS A/S (Nu: MIDTJYLLANDS UGEAVISER A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 14.421' DKK SILKEBORG AVIS A/S (Nu: MIDTJYLLANDS UGEAVISER A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KOMITEEN TIL BEVARELSE AF MINDESMÆRKER PÅ HIMMELBJERGET (TÅRNKOMITÉEN) (2023) |
Seed: 1892872009
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for længe siden i MIDTJYLLANDS UGEAVISER A/S (tidligere SILKEBORG AVIS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Helle Sørensen i 30 år 3 måneder, inden stoppet d. 7. juli 1998.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udgivelse af aviser og dagblade. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 779' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lejbølle Hestehave & Stengade Skov v/H Sørensen og Simon Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (5)
Tidslinje (17)
-
SINDBJERG INVEST ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
HELLE SØRENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2018
Registreringsdato: 30.06.2018 -
KOMITEEN TIL BEVARELSE AF MINDESMÆRKER PÅ HIMMELBJERGET (TÅRNKOMITÉEN)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2013
Registreringsdato: 04.03.2013
Blå bog (fortsat)
Helle har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 56 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
14.03.2018 - 27.03.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
22.07.2007 - 26.06.2023
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
01.04.1976 - 30.06.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.02.1986 - 04.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SINDBJERG INVEST ApS fremviste et overskud på 112' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SINDBJERG INVEST ApS fremviste et underskud på 28' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Søren Simon Sørensen.