Mona Elisabeth Jensen
Karrieren startede hos: | Ejendomsadministration vMona Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 41.958' DKK EJENDOMSSELSKABET LILLE COLBJØRNSENSGADE 1-9 M.FL., KØBENHAVN A/S (Nu: Heimstaden Strandvejen 163 ApS) (2017) |
Største underskud: | -16.673' DKK ApS 3JKMT (Nu: INGEMANNSVEJ 3 ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 49.650' DKK EJENDOMSSELSKABET LILLE COLBJØRNSENSGADE 1-9 M.FL., KØBENHAVN A/S (Nu: Heimstaden Strandvejen 163 ApS) (2021) |
Største gæld: | 187.870' DKK EJENDOMSSELSKABET LILLE COLBJØRNSENSGADE 1-9 M.FL., KØBENHAVN A/S (Nu: Heimstaden Strandvejen 163 ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ApS SPKR NR.1644 (Nu: IMMOBIL DANMARK A/S) (2023) |
Seed: 429316851
Det begyndte for længe siden i Ejendomsadministration vMona Jensen (tidligere DANREVISION V/ELISABETH KJÆRGAARD JENSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mona Elisabeth Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mona i 34 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NÆRUMVANG EJENDOMSADMINISTRATION, VIRUM A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
IMMOBIL DANMARK A/S
Via NÆRUMVANG EJENDOMSADMINISTRATION, VIRUM A/S -
DANVAND A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via IMMOBIL DANMARK A/S -
DAN - EURO GROUPE A/S
Via IMMOBIL DANMARK A/S
Bestyrelsesposter (5)
-
IMMOBIL DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.05.2004 -
DAN - EURO GROUPE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2006 -
NÆRUMVANG EJENDOMSADMINISTRATION, VIRUM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.02.2009 -
BERNSTORFFSVEJ 13 A A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2017 -
NYVANGSGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.07.2004
Tidslinje (68)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. MAJ 1989 A/S (Nu: DANVAND A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
EGEGADE 5 KØBENHAVN A/S (Nu: San Hagen Tequila A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
BKJ INVEST, VIRUM A/S (Nu: HOVEDGADEN 35, STENLILLE ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022
Blå bog (fortsat)
Mona har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
05.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.07.1986 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
31.12.2009 - 14.08.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2006 - 12.03.2024
Reel ejer
04.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mona Elisabeth Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NÆRUMVANG EJENDOMSADMINISTRATION, VIRUM A/S (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.998' DKK. Gennem sit holdingselskab NÆRUMVANG EJENDOMSADMINISTRATION, VIRUM A/S har Mona dermed også andele i IMMOBIL DANMARK A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Mona Elisabeth Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Mona Elisabeth Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i IMMOBIL EJENDOM A/S (Nu: NYVANGSGAARD A/S) der præsenterede et overskud på 24.448' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i ApS SPKR NR.1644 (Nu: IMMOBIL DANMARK A/S) der præsenterede et underskud på 4.150' DKK.
Mona har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 4 måneder fra 2004 til i dag hos IMMOBIL DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.025' DKK (IMMOBIL EJENDOM A/S (Nu: NYVANGSGAARD A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.673' DKK (ApS 3JKMT (Nu: INGEMANNSVEJ 3 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.148' DKK (EJENDOMSSELSKABET LILLE COLBJØRNSENSGADE 1-9 M.FL., KØBENHAVN A/S (Nu: Heimstaden Strandvejen 163 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -208' DKK (EGEGADE 5 KØBENHAVN A/S (Nu: San Hagen Tequila A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Mona' netværk er Kaj Erik Kjærgaard Jensen.