Poul Ejnar Jochumsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1987 (37 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | POUL EJNAR JOCHUMSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.437' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Største underskud: | -979' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2016-17) |
Største egenkapital: | 16.245' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Største gæld: | 21.621' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af POUL EJNAR JOCHUMSEN (37 år 4 måneder) |
Seed: 959613883
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1987 i POUL EJNAR JOCHUMSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Poul Ejnar Jochumsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Poul nu besiddet i 37 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
POUL EJNAR JOCHUMSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
I/S TREJOMA
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (8)
-
SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022 -
DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022 -
DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020
Blå bog (fortsat)
Poul har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2020 - 26.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2012 - 20.10.2020
Bestyrelsesmedlem
21.10.2020 - 26.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Ejnar Jochumsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 2.437' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. der præsenterede et underskud på 979' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 2012 til 2020 hos SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Niels Peter Madsen.