Kenneth John Rensgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S HAVNEGADE HOBRO (Ejer) |
Største overskud: | 11' DKK FOCUS-BROMLEY KOMPLEMENTAR ApS (2018) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 216' DKK FOCUS-BROMLEY KOMPLEMENTAR ApS (2023) |
Største gæld: | 5' DKK FOCUS-BROMLEY KOMPLEMENTAR ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Roskilde II A (22 år 8 måneder) |
Seed: 788105667
Det hele begyndte den dag i 1996 ved I/S HAVNEGADE HOBRO i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Brian Lau Ingberg, Jørgen Erik Petersen, Asger Lind Poulsen, Lars Alstrup, Henrik Hagedorn Larsen, Christian Møller, Christian Wilhelm Wieder, Kim Madsen, Linda Skyldal Hallander at Kenneth John Rensgaard stiftede I/S HAVNEGADE HOBRO den dag i maj 1996. Rollen som Ejer og Stifter havde Kenneth i 9 år 2 måneder, før fratrædelsen den 20. august 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. august 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S Roskilde II A
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
FOCUS-BROMLEY KOMPLEMENTAR ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2016
Registreringsdato: 31.03.2016 -
FOCUS-BROMLEY KOMPLEMENTAR ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.10.2008
Registreringsdato: 17.10.2008 -
I/S Aarhus Nord Postboks 654 (Nu: I/S Aarhus Nord) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2005
Registreringsdato: 30.11.2005
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
28.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
01.11.2021 - 31.01.2022
Reel ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - 31.08.2018
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
29.11.2017 - 31.08.2018
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FOCUS-BROMLEY KOMPLEMENTAR ApS landede et overskud på 9' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Kenneth Finn Wettendorff.