Mona Blomgren Molvær
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 1989 (35 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAFE TRAPHOLT V/MONA BLOMGREN LASSEN MOLVÆR (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af CAFE TRAPHOLT V/MONA BLOMGREN LASSEN MOLVÆR (12 år 8 måneder) |
Seed: 1147500598
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1989 i CAFE TRAPHOLT V/MONA BLOMGREN LASSEN MOLVÆR med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mona Blomgren Molvær der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Mona i 12 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. november 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. november 2001.
Tidslinje (2)
-
CAFE TRAPHOLT V/MONA BLOMGREN LASSEN MOLVÆR (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2001
Registreringsdato: 30.11.2001 -
CAFE TRAPHOLT V/MONA BLOMGREN LASSEN MOLVÆR (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.03.1989
Registreringsdato: 17.03.1989
Blå bog (fortsat)
Mona har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - 02.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
17.03.1989 - 30.11.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager