Niels Arp-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1985 (39 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DYRELUND V/NIELS ARP-HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 7.361' DKK SOLBJERG HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -4.113' DKK SOLBJERG HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 32.211' DKK SOLBJERG HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 12.394' DKK SOLBJERG HOLDING ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SOLBJERG HOLDING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af DYRELUND V/NIELS ARP-HANSEN (39 år 2 måneder) |
Seed: 263694812
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1985 hos DYRELUND V/NIELS ARP-HANSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Niels Arp-Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Niels nu besiddet i 39 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DYRELUND V/NIELS ARP-HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SOLBJERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DYRELUND A/S
Via SOLBJERG HOLDING ApS -
EBBERUP SKOV ApS
Via SOLBJERG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SOLBJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.1995 -
DYRELUND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1989 -
EBBERUP SKOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
SOLBJERG HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2008 -
DYRELUND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.1989
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
EBBERUP SKOV ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.09.2012
Registreringsdato: 25.09.2012 -
SOLBJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2008
Registreringsdato: 02.10.2008 -
ApS KBUS 38 NR. 2454 (Nu: LYNGE TRADING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.03.2008
Registreringsdato: 04.03.2008
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.1995 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.1989 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.10.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.02.1992 - 04.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Arp-Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SOLBJERG HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 29.566' DKK. Igennem sit holdingselskab SOLBJERG HOLDING ApS har Niels dermed også ejerandele i DYRELUND A/S (100%) samt EBBERUP SKOV ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Niels Arp-Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor SOLBJERG HOLDING ApS fremviste et overskud på 7.361' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SOLBJERG HOLDING ApS fremviste et underskud på 4.113' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Arnild Nina Kampmann Arp-hansen.