Thomas Nørbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1994 (30 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Shell Service v/Thomas Nørbæk (Stifter) |
Største overskud: | 20.602' DKK Probus Grønlunds Tårn A/S (Nu: Probus Skovgaardsvej A/S) (2022) |
Største underskud: | -6.041' DKK TCB Finans ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 56.921' DKK TCB HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 89.177' DKK TCB HOLDING ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 215 årsværk hos TCB HOLDING ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Shell Service v/Thomas Nørbæk (30 år 1 måned) |
Seed: 1435258907
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1994 ved Shell Service v/Thomas Nørbæk (tidligere SHELL SERVICE THOMAS NØRBÆK) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Thomas Nørbæk og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Thomas nu besiddet i 30 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen servicestationer.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TCB HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Shell Service v/Thomas Nørbæk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
TCB RETAIL ApS
Via TCB HOLDING ApS -
TCB SEVEN ApS
Via TCB HOLDING ApS -
SELSKABET AF 17.9.2013 A/S
Via TCB HOLDING ApS -
TCB Finans ApS
Via TCB HOLDING ApS -
Den Gode Smag ApS
Via TCB HOLDING ApS -
Grøn Dressage Invest ApS
Via TCB HOLDING ApSNyt selskab -
TCB PROPERTIES ApS
Via TCB HOLDING ApS -
PROBUS HOLDING A/S
Via TCB PROPERTIES ApS -
PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S
Via PROBUS HOLDING A/S -
Probus Stjernepladsen Holding ApS
Via TCB PROPERTIES ApS -
Probus Stjernepladsen ApS
Via Probus Stjernepladsen Holding ApS
Direktørposter (6)
-
TCB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2003 -
TCB SEVEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2008 -
TCB PROPERTIES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2007 -
Den Gode Smag ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2021 -
TCB Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2016 -
TCB RETAIL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2008
Bestyrelsesposter (6)
-
PROBUS HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.03.2016 -
Probus Stjernepladsen Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2017 -
PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.03.2016 -
Probus Stjernepladsen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2017 -
SELSKABET AF 17.9.2013 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.09.2013 -
Grøn Dressage Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2024
Tidslinje (64)
-
Grøn Dressage Invest ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
TCB OIL ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.11.2022
Registreringsdato: 17.11.2022 -
Probus Ejendomsforvaltning A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2022
Registreringsdato: 28.05.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2017 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Probus Stjernepladsen Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2017 - Stadig aktiv
Ejer
29.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via TCB PROPERTIES ApS -
Reel ejer og Direktør
11.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
17.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90%
Thomas Nørbæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TCB HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 56.921' DKK. Igennem sit holdingselskab TCB HOLDING ApS har Thomas dermed også ejerandele i TCB RETAIL ApS (100%), TCB SEVEN ApS (100%), SELSKABET AF 17.9.2013 A/S (90-99.99%), TCB Finans ApS (100%), Den Gode Smag ApS (100%), Grøn Dressage Invest ApS (33.34-49.99%) og TCB PROPERTIES ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Nørbæk, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor TCB HOLDING ApS fremviste et overskud på 17.302' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor TCB Finans ApS fremviste et underskud på 6.041' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.660' DKK (Probus Hvidovre A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.433' DKK (Probus Havehusene A/S (Nu: Probus Frisko Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.820' DKK (Probus Grønlunds Tårn A/S (Nu: Probus Skovgaardsvej A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 501' DKK (BFI INDKØB A/S).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Kaj Tarphage Andersen.