Werner Kaihøj Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | SIMALKA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.485' DKK SIMALKA ApS (2020) |
Største underskud: | -4.998' DKK Mit Franske Slot A/S (2018) |
Største egenkapital: | 38.747' DKK Mit Franske Slot A/S (2018) |
Største gæld: | 11.882' DKK SIMALKA ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mit Franske Slot A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SMAL HOLDING ApS (21 år) |
Seed: 1552096623
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2003 ved SIMALKA ApS som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør har Werner Kaihøj Jensen nu besiddet i 21 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 181' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SMAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Kaihøj Ejendomme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ællingen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SIMALKA ApS
Via SMAL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SIMALKA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2003 -
SMAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
SIMALKA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.2003
Ejendomme (6)
Tidslinje (10)
-
Ællingen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
Mit Franske Slot A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2021
Registreringsdato: 30.10.2021 -
Mit Franske Slot A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2019
Registreringsdato: 27.04.2019
Blå bog (fortsat)
Werner har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
05.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2019 - 30.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Werner Kaihøj Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SMAL HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 396' DKK. Igennem sit holdingselskab SMAL HOLDING ApS har Werner dermed også ejerandele i SIMALKA ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Werner Kaihøj Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor SIMALKA ApS fremviste et overskud på 3.485' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SMAL HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.058' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.285' DKK (Mit Franske Slot A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.583' DKK (Mit Franske Slot A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 396' DKK (SMAL HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Werner' netværk er Søren Abildgaard Pedersen.