John Krebs Filipsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 1982 (42 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOKA BILER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.535' DKK JOKA BILER ApS (2017-18) |
Største underskud: | -1.830' DKK JOKA Holding ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 4.916' DKK JOKA BILER ApS (2019-20) |
Største gæld: | 6.613' DKK Joka 2020 ApS (Nu: Nordjysk Autocenter ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos JOKA BILER ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af JOKA BILER ApS (38 år 9 måneder) |
Seed: 1045332623
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1982 i JOKA BILER ApS (tidligere THORKILD V. HANSENS HOTELLER ApS) med titlen som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør bestred John Krebs Filipsen i 38 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 1. marts 2021.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017-18 kunne vise et overskud på 1.535' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. marts 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DRIEFER Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DRIEFER Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
JOKA Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
DRIEFER Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
JOKA Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024
Blå bog (fortsat)
John har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
06.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.10.2017 - 06.02.2024
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.1988 - 31.05.2023
Reel ejer
11.04.2018 - 31.05.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
01.07.2020 - 26.04.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
14.05.1982 - 01.03.2021
Ejer
23.04.1990 - 29.05.1990
Ejer
30.05.1990 - 30.10.2017
Reel ejer
30.05.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
John Krebs Filipsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DRIEFER Holding ApS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet DRIEFER Holding ApS har John derfor også ejerandele i & .
Du kan se koncerndiagram for John Krebs Filipsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor JOKA BILER ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.535' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor JOKA Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.830' DKK.
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Karl-martin Toft Palsgaard.