Brian Vestergaard
Erhvervsaktiv: | 1. jun. 1994 - 12. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | B V Totalbyg Brian Vestergaard (Ejer) |
Største overskud: | 5.405' DKK Birch Produktion ApS (Nu: GMB Produktion ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -7' DKK BVE Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 5.561' DKK Birch Produktion ApS (Nu: GMB Produktion ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 335.123' DKK Birch Produktion ApS (Nu: GMB Produktion ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 122 årsværk hos Birch Produktion ApS (Nu: GMB Produktion ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af B V Totalbyg Brian Vestergaard (11 år 3 måneder) |
Seed: 1232180361
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1994 ved B V Totalbyg Brian Vestergaard (tidligere Landbrug Brian Vestergaard) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Brian Vestergaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Brian i 11 år 3 måneder, før stoppet den 19. september 2005.
Virksomheden opererede indenfor murerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BVE Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
GMB Entreprise Holding ApS UNDER KONKURS
Via BVE Holding ApS -
GMB Winther Installation ApS UNDER KONKURS
Via GMB Entreprise Holding ApS -
GMB Produktion ApS UNDER KONKURS
Via GMB Entreprise Holding ApS -
GMB Entreprenør ApS UNDER KONKURS
Via GMB Entreprise Holding ApS
Direktørposter (1)
-
BVE Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2021
Tidslinje (8)
-
BH I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
Birch Produktion ApS (Nu: GMB Produktion ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
BH I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023
Blå bog (fortsat)
Brian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2023 - 12.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
29.06.2021 - 30.06.2022
Direktør
01.07.2021 - 29.02.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.06.1994 - 19.09.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Brian Vestergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BVE Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 287' DKK. Igennem holdingselskabet BVE Holding ApS har Brian derfor også ejerandele i GMB Entreprise Holding ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Brian Vestergaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Birch Produktion ApS (Nu: GMB Produktion ApS) kunne offentliggøre et overskud på 5.405' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor BVE Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 7' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er René Birch.