Susanne Cremer Domino
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 1996 (27 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUSANNE DOMINO (Ejer) |
Største overskud: | 1.438' DKK TT MEDPRODUCT LTD. ApS (Nu: TT SAFE MED ApS) (2021) |
Største underskud: | -14' DKK TT MEDPRODUCT LTD. ApS (Nu: TT SAFE MED ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 2.918' DKK TT MEDPRODUCT LTD. ApS (Nu: TT SAFE MED ApS) (2023) |
Største gæld: | 830' DKK TT MEDPRODUCT LTD. ApS (Nu: TT SAFE MED ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos TT MEDPRODUCT LTD. ApS (Nu: TT SAFE MED ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af TT SAFE HOLDING ApS (15 år 7 måneder) |
Seed: 1515535798
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1996 ved SUSANNE DOMINO i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Susanne Cremer Domino der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Susanne i 3 år 1 måned, før fratrædelsen den 31. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen vikarbureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TT SAFE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TT SAFE MED ApS
Via TT SAFE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TT SAFE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2009 -
TT SAFE MED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
TT MEDPRODUCT LTD. ApS (Nu: TT SAFE MED ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 06.04.2009
Registreringsdato: 06.04.2009 -
TT MEDPRODUCT LTD. ApS (Nu: TT SAFE MED ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2009
Registreringsdato: 06.04.2009 -
TT SAFE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.02.2009
Registreringsdato: 24.02.2009
Blå bog (fortsat)
Susanne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1997 - 06.04.2009
Reel ejer
01.03.2009 - Stadig aktiv
Direktør
06.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
11.11.1996 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor TT MEDPRODUCT LTD. ApS (Nu: TT SAFE MED ApS) landede et overskud på 1.438' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor TT MEDPRODUCT LTD. ApS (Nu: TT SAFE MED ApS) landede et underskud på 14' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 441' DKK (TT MEDPRODUCT LTD. ApS (Nu: TT SAFE MED ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.918' DKK (TT MEDPRODUCT LTD. ApS (Nu: TT SAFE MED ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.466' DKK (TT SAFE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Mikael Troelsgaard Cremer.