Torben Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 1989 (35 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER TORBEN KRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 6.092' DKK MT 07 ApS (2022) |
Største underskud: | -156' DKK MT 07 ApS (2018) |
Største egenkapital: | 18.479' DKK MT 07 ApS (2022) |
Største gæld: | 7.701' DKK MAJLAND STAUDER ApS (2017) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos MAJLAND STAUDER ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER TORBEN KRISTENSEN (35 år 6 måneder) |
Seed: 533695627
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1989 i GÅRDEJER TORBEN KRISTENSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Torben Kristensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Torben nu besiddet i 35 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
GÅRDEJER TORBEN KRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
I/S BRD KRISTENSEN V/BJARNE KRISTENSEN OG TORBEN KRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MT 07 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MT 07 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
MT 07 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2007
Registreringsdato: 20.12.2007 -
MAJLAND STAUDER HOLDING ApS (Nu: HOLDINGSELSKABET AF 26. JUNI 2007 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2007
Registreringsdato: 20.12.2007 -
MT 07 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2007
Registreringsdato: 20.12.2007
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
20.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
20.03.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.06.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.12.2007 - 16.12.2022
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
26.06.2007 - 20.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MT 07 ApS landede et overskud på 6.092' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MT 07 ApS landede et underskud på 156' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.655' DKK (MAJLAND STAUDER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.930' DKK (MT 07 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.284' DKK (MAJLAND STAUDER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Leif Rahbek.