Otto Frederik Spliid
Karrieren startede hos: | SELSKABET 20.11.1997 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 175.115' DKK SELSKABET AF 10. SEPTEMBER 2008 ApS (Nu: 3C MEDIA ApS) (2021) |
Største underskud: | -172.223' DKK Wilson Offshore A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 859.885' DKK SPAREKASSEN FAABORG A/S (Nu: Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S) (2016) |
Største gæld: | 543.505' DKK AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE (2023) |
Seed: 66894045
Erhvervskarrieren startede for alvor for flere år siden ved SELSKABET 20.11.1997 A/S (tidligere BERNINA SYMASKINER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Otto Frederik Spliid i 44 år 8 måneder, før stoppet den 30. september 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 1998.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SLK ADVOKATANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100% -
Guldberg Invest I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FOCUS ADVOKATER KOMPLEMENTAR ApS
Via SLK ADVOKATANPARTSSELSKAB -
FOCUS ADVOKATER P/S
Via FOCUS ADVOKATER KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (1)
-
SLK ADVOKATANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2001
Bestyrelsesposter (20)
-
AM VÆRKTØJ ODENSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2015 -
SCHIANG LIVING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2007 -
CHR. P. HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.09.2017 -
NATEX OF SCANDINAVIA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2019 -
REHABILER & BUSSER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.06.2024 -
Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2022 -
International ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 26.08.2024 -
Wilson Offshore A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2020 -
AUTOHUSET VESTERGAARD PERSONVOGNE HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.2024 -
AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.2024 -
Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2022 -
HAUGE Stål A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2022 -
TH-Overfladebehandling ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.07.2023 -
MASKINFABRIKKEN HMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2000 -
FIRST LEASE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.06.2024 -
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2015 -
GARTNERIET THORUPLUND A/S. FRAUGDE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2000 -
AV BILUDLEJNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2018 -
SIOLIT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2000 -
HAUGE EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2022
Ejendomme (8)
Tidslinje (327)
-
International ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
HENNING IBSEN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
GARDINMONTØREN ODENSE ApS (Nu: Gardingruppen Gardinmontøren ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024
Blå bog (fortsat)
Otto har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 70 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
09.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Otto Frederik Spliid har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE der præsenterede et overskud på 65.857' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved Wilson Offshore A/S der præsenterede et underskud på 172.223' DKK.
Otto har i alt siddet i bestyrelsen hos 157 forskellige selskaber (heraf 38 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 20 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 44 år 8 måneder fra 1954 til 1998 hos SELSKABET 20.11.1997 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 25.692' DKK (SPAREKASSEN FAABORG A/S (Nu: Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.599' DKK (AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 490.642' DKK (SPAREKASSEN FAABORG A/S (Nu: Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -6.714' DKK (BF-OKS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Otto' netværk er Hans Henning Vestergaard.