Kristian Madsen Nielsen
Erhvervsaktiv: | 20. dec. 1986 - 30. dec. 2023 |
Karrieren startede hos: | LANDMAND CHRISTIAN MADSEN NIELSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDMAND CHRISTIAN MADSEN NIELSEN (24 år) |
Seed: 384687788
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Kristian Madsen Nielsen. Første gang Kristian var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1986 hos LANDMAND CHRISTIAN MADSEN NIELSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kristian Madsen Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Kristian i 24 år, inden stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor blandet drift. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2010.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Vilslev-Gredstebro Vindmøllelaug I/S 2 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2023
Registreringsdato: 30.12.2023 -
LANDMAND CHRISTIAN MADSEN NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2010
Registreringsdato: 31.12.2010 -
Vilslev-Gredstebro Vindmøllelaug I/S 2 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2002
Registreringsdato: 01.07.2002
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 37 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2002 - 30.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.12.1986 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Børge Andersen.