Frank Tarp Hansen
Karrieren startede hos: | WRAAE SKO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.922' DKK UI Erhvervshus Samspillet ApS (Nu: RL Erhvervshus Samspillet ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -2.623' DKK FRANK TARP HANSEN ApS (Nu: WILLAUME EJENDOMME ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 30.375' DKK UI Erhvervshus Samspillet ApS (Nu: RL Erhvervshus Samspillet ApS) (2023) |
Største gæld: | 106.346' DKK UI Erhvervshus Samspillet ApS (Nu: RL Erhvervshus Samspillet ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos CARD & PERTHEN A/S (Nu: CARD A/S) (2018) |
Seed: 185573502
Erhvervskarrieren startede for alvor for flere år siden ved WRAAE SKO A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Frank Tarp Hansen erhvervede virksomheden WRAAE SKO A/S d. 19. november 1969. Frank der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer bestred Frank i 50 år 5 måneder, før stoppet den 21. april 2020.
Virksomheden opererede indenfor skotøjsforretninger. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2016-17 kunne vise et overskud på 861' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
udlejningsejendom algade 20
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Investeringsselskab Samspillet ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
CARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2002
Tidslinje (23)
-
I/S UDLEJNINGSEJENDOMMEN ALGADE 20 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.02.2023
Registreringsdato: 24.02.2023 -
udlejningsejendom algade 20 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
WRAAE SKO A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.05.2021
Registreringsdato: 27.05.2021
Blå bog (fortsat)
Frank har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
07.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
11.06.1986 - 24.02.2023
Reel ejer
28.10.2017 - 24.02.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.11.1969 - 27.05.2021
Direktør
19.11.1969 - 21.04.2020
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.05.2019 - 29.05.2019
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor WRAAE SKO A/S kunne offentliggøre et overskud på 861' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor WRAAE SKO A/S kunne offentliggøre et underskud på 753' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.317' DKK (UI Erhvervshus Samspillet ApS (Nu: RL Erhvervshus Samspillet ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.375' DKK (UI Erhvervshus Samspillet ApS (Nu: RL Erhvervshus Samspillet ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.044' DKK (CARD & PERTHEN A/S (Nu: CARD A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Timothy John Card.