Marianne Johansen
Karrieren startede hos: | PEE WEE OF COPENHAGEN V/M JOHANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 21.077' DKK MSJ AF 11. JUNI 1987 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS) (2021) |
Største underskud: | -13.315' DKK MSJ AF 11. JUNI 1987 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 92.111' DKK MSJ AF 11. JUNI 1987 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS) (2021) |
Største gæld: | 61.906' DKK MSJ AF 11. JUNI 1987 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MSJ AF 11. JUNI 1987 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS) (2023) |
Seed: 265074974
Karrieren i erhvervslivet begyndte for mange år siden hos PEE WEE OF COPENHAGEN V/M JOHANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Marianne Johansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Marianne i 25 år 5 måneder, inden stoppet den 31. december 1999.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MSJ AF 11. JUNI 1994 ApS
Via EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS -
ROSKILDEVEJ 45B A/S
Via EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS
Direktørposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2000
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Toldbodgade 7
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.09.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Ejerforeningen Toldbodgade 7
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023 -
EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010 -
MA-INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.12.2003
Registreringsdato: 10.12.2003
Blå bog (fortsat)
Marianne har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
04.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.02.2000 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Direktør
01.10.2002 - 10.12.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
14.07.1974 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1981 - 04.06.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MSJ AF 11. JUNI 1987 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS) landede et overskud på 21.077' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MSJ AF 11. JUNI 1987 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET MSJ ApS) landede et underskud på 13.315' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Morten Stæhr Johansen.