Niels-Christian Gjerrild
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1985 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | gjerrild consult v/Niels-Christian Gjerrild (Stifter) |
Største overskud: | 6.091' DKK RESEIWE A/S (2019-20) |
Største underskud: | -6.320' DKK RESEIWE A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 564' DKK RESEIWE A/S (2014-15) |
Største gæld: | 8.827' DKK RESEIWE A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos RESEIWE A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af gjerrild consult v/Niels-Christian Gjerrild (39 år 9 måneder) |
Seed: 554081685
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1985 hos gjerrild consult v/Niels-Christian Gjerrild (tidligere Rådgivende Ingeniør Niels-Christian Gjerrild) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Niels-Christian Gjerrild og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Niels-Christian nu bestreddet i 39 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
gjerrild consult v/Niels-Christian Gjerrild
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Statera AA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Statera AA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
RESEIWE A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023 -
RESEIWE A/S
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023 -
RESEIWE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023
Blå bog (fortsat)
Niels-Christian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
29.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.01.2013 - 31.12.2018
Ejer
07.06.2017 - 18.12.2019
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.12.2019 - 09.01.2023
Ejer
19.12.2019 - 24.11.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.03.2003 - 30.11.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.1992 - 17.07.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor RESEIWE A/S kunne offentliggøre et overskud på 6.091' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor RESEIWE A/S kunne offentliggøre et underskud på 6.320' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels-Christian' netværk er Lars Munch Andersen.