Charlotte Normann Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOME VALLENSBÆK V/CHARLOTTE NORMANN (Ejer) |
Største overskud: | 444' DKK HOME SERVICECENTER STORKØBENHAVN A/S (Nu: Aktieselskabet af 08.02.2005) (2018) |
Største underskud: | -1.222' DKK HOME SERVICECENTER STORKØBENHAVN A/S (Nu: Aktieselskabet af 08.02.2005) (2017) |
Største egenkapital: | 22' DKK C. Normann ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.927' DKK C NORMANN HOLDING ApS (Nu: Holdingselskabet af 25.09.2007 ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos HOME SERVICECENTER STORKØBENHAVN A/S (Nu: Aktieselskabet af 08.02.2005) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOME VALLENSBÆK V/CHARLOTTE NORMANN (17 år) |
Seed: 1361977383
Charlotte Normann Sørensen har gået på Strandskolen, 2690 Karlslunde fra 1969-1979, Solrød Gymanasium fra 1979-1982 samt Niels Brock fra 1983-1986. Charlotte studerede indenfor Student, Merkonom de respektive steder.
Karrieren som leder startede i 1998 hos HOME VALLENSBÆK V/CHARLOTTE NORMANN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Charlotte Normann Sørensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Charlotte i 17 år, før stoppet d. 8. november 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. november 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C. Normann ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
C. Normann ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
C. Normann ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2023
Registreringsdato: 04.01.2023 -
C. Normann ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
C NORMANN HOLDING ApS (Nu: Holdingselskabet af 25.09.2007 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.09.2021
Registreringsdato: 20.09.2021
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Gennem en karriere som har varet i mere end 25 år 8 måneder, har Charlotte bla. Arbejdet indenfor områder som Real Estate, Real Estate Transactions, Investment Properties, Selling og Real Estate Economics.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2017 - 18.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
25.09.2007 - 20.09.2021
Direktør
10.12.2015 - 14.10.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2006 - 26.05.2020
Direktør
21.12.2006 - 26.05.2020
Reel ejer
01.12.2007 - 30.03.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.02.2020 - 20.05.2020
Ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Direktør
04.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.09.2007 - 22.09.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor HOME SERVICECENTER STORKØBENHAVN A/S (Nu: Aktieselskabet af 08.02.2005) kunne fremvise et overskud på 444' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HOME SERVICECENTER STORKØBENHAVN A/S (Nu: Aktieselskabet af 08.02.2005) kunne fremvise et underskud på 1.222' DKK.