Bo Tornøe Nørholm
Karrieren startede hos: | AAK DENMARK HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.177.944' DKK AARHUS OLIEFABRIK A/S (Nu: AAK DENMARK HOLDING A/S) (2019) |
Største underskud: | -38.031' DKK MULTICUT A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.609.000' DKK TULIP INTERNATIONAL A/S (Nu: Danish Crown Foods A/S) (2019-20) |
Største gæld: | 2.553.000' DKK TULIP INTERNATIONAL A/S (Nu: Danish Crown Foods A/S) (2021-22) |
Seed: 129198301
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos AAK DENMARK HOLDING A/S (tidligere AARHUS OLIEFABRIK A/S) som Direktør. Titlen som Direktør havde Bo Tornøe Nørholm i 81 år 4 måneder, inden stoppet den 31. august 1999.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 30.319' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MINDUS ApS
Ejerandel: 100% -
I/S Gyldenløvesgade 7
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
BACH SALICATH DANMARK A/S
Via MINDUS ApS -
MØBELTRANSPORT DANMARK EJENDOMME A/S
Via BACH SALICATH DANMARK A/S -
INVENTRADE A/S
Via BACH SALICATH DANMARK A/S -
Møbeltransport Danmark National A/S
Via BACH SALICATH DANMARK A/S -
BRØNDERSLEV FLYTTEFORRETNING EJENDOMME ApS
Via BACH SALICATH DANMARK A/S -
Aspire Mobility Group A/S
Via BACH SALICATH DANMARK A/S -
Tofteledet Invest ApS.
Via MINDUS ApS -
Banini Invest ApS
Via MINDUS ApS
Direktørposter (15)
-
Gyldenlakvej Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2022 -
BOLIGSELSKABET ROSENGÅRDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2016 -
E C O CONSULTING AF 1992 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2007 -
Skovbakkevej Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2022 -
Peder Skramsgade Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2022 -
MINDUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2001 -
Banini Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2020 -
Tofteledet Invest ApS.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2019 -
TOVARUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2002 -
Faarup Klit Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2022 -
Datoselskabet af 21. juni 2022 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2022 -
AALBORG CITY APARTMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2023 -
City Apartment 9000 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2007 -
Mølholmsvej Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2022 -
BRØNDERSLEV FLYTTEFORRETNING EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2015
Bestyrelsesposter (5)
-
Møbeltransport Danmark National A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2014 -
Aspire Mobility Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.03.2012 -
BACH SALICATH DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2001 -
MØBELTRANSPORT DANMARK EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2003 -
INVENTRADE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.10.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (200)
-
RELOC A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
AALBORG CITY APARTMENT ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023 -
AALBORG CITY APARTMENT ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 106 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Tornøe Nørholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos N. BACH HOLDING A/S (Nu: BACH SALICATH DANMARK A/S) der præsenterede et overskud på 21.111' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos MØBELTRANSPORT DANMARK AKTIESELSKAB (Nu: MØBELTRANSPORT DANMARK EJENDOMME A/S) der præsenterede et underskud på 7.433' DKK.
Bo har i alt siddet i bestyrelsen hos 63 forskellige selskaber (heraf 22 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 4 måneder fra 2001 til i dag hos BACH SALICATH DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 179.200' DKK (VICH 3229 A/S (Nu: AAK DENMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.982' DKK (WINDUM, HILLERØD MØBELTRANSPORT A/S (Nu: HIZKIA Danmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.464.056' DKK (AARHUS OLIEFABRIK A/S (Nu: AAK DENMARK HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (EGC Invest ApS. (Nu: Tofteledet Invest ApS.)).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Niels Bach.