Carsten Pedersen Rise
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 5. APRIL 1993 (Direktør) |
Største overskud: | 2.277.004' DKK K/S UDDINGSTON (Nu: K/S BULWELL) (2018) |
Største underskud: | -321.740' DKK GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S (Nu: BERLIN HIGH END A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.263.877' DKK GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S (Nu: BERLIN HIGH END A/S) (2021) |
Største gæld: | 491.413' DKK K/S BLANKENBURG (Nu: K/S VICTORIA STREET) (2015) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos BERTONI AF 1972 A/S (Nu: Vektor Ejendomme A/S) (2016) |
Seed: 1961941548
Erhvervskarrieren begyndte for længe siden i AKTIESELSKABET AF 5. APRIL 1993 (tidligere NORDISK KARTRO AKTIESELSKAB) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Carsten Pedersen Rise i 28 år 6 måneder, inden stoppet d. 18. januar 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. januar 1996.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
SH INTERFINANS ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
VEKTOR PULJEINVEST ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Bee-Bikes Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 25-33.33% -
Siigar Bikes ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Kobo ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Inter Biofuel ApS
Via Kobo ApS
Direktørposter (10)
-
Inter Biofuel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2022 -
K/S IMOLA VILLENEUVE
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2012 -
SH INTERFINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2010 -
VEKTOR CAPITAL INVESTMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2010 -
K/S IMOLA TOSA
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2012 -
K/S IMOLA PIRATELLA
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2011 -
K/S IMOLA RIVAZZA
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2011 -
INTERFINANS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2010 -
Tofteledet Beder - Aarhus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2015 -
VEKTOR ENERGI INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2011
Bestyrelsesposter (9)
-
Accumentum Energy A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.07.2021 -
Vektor Puljeinvest V P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.03.2018 -
Vektor Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.09.2021 -
Accumentum A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.07.2021 -
VEKTOR KAPITAL Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.09.2017 -
Vektor Puljeinvest VI P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.07.2018 -
MEDLEY Brands ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2023 -
Nordlundvej 1, 7330 Brande ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2022 -
K/S IMOLA TAMBURELLO
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (775)
-
LONGLANDS KOMPLEMENTAR ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024 -
NORTHAMPTON KOMPLEMENTAR ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024 -
VEKTOR PULJEINVEST ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023
Blå bog (fortsat)
Carsten har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 57 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Bestyrelsesmedlem
27.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
24.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Carsten Pedersen Rise er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bee-Bikes Holding ApS (25% ejerskab), som i 2021-22 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Inter Biofuel ApS (33,34%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Carsten Pedersen Rise, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Carsten Pedersen Rise har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i VEKTOR KAPITAL Holding A/S der præsenterede et overskud på 169.822' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i K/S BLANKENBURG (Nu: K/S VICTORIA STREET) der præsenterede et underskud på 60.970' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 213 forskellige selskaber (heraf 25 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 6 måneder fra 1967 til 1996 hos AKTIESELSKABET AF 5. APRIL 1993.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 39.831' DKK (EJENDOMSSELSKABET VESTIO A/S (Nu: Denmark Olympia Owner ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 321.740' DKK (GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S (Nu: BERLIN HIGH END A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.700.051' DKK (GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S (Nu: BERLIN HIGH END A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -81.293' DKK (K/S AMALIEPARKEN).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er SJO Enterprises Limited.