Torben Klovborg Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLOVBORG EJENDOMME I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.390' DKK KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS (2015) |
Største underskud: | -3.764' DKK REFBORG A/S (2020) |
Største egenkapital: | 7.669' DKK KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 18.372' DKK KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS (2015) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos REFBORG A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLOVBORG EJENDOMME I/S (21 år 11 måneder) |
Seed: 1228387889
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1999 ved KLOVBORG EJENDOMME I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Helge Klovborg Christiansen, Kurt Klovborg Christiansen at Torben Klovborg Christiansen stiftede KLOVBORG EJENDOMME I/S den dag i juli 1999. Rollen som Ejer og Stifter havde Torben i 21 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. maj 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KLOVBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Klovborg Ejendomme ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Fyns Køkken og Byggecenter ApS
Via KLOVBORG HOLDING ApS -
KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS
Via KLOVBORG HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
REFBORG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
REFBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.2015 -
KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.06.2020
Tidslinje (19)
-
KLOVBORG HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021 -
Klovborg Ejendomme ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021 -
KLOVBORG HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KLOVBORG HOLDING ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2021
Registreringsdato: 31.07.2021
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
29.06.2020 - 31.07.2021
Reel ejer
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
23.06.2006 - 31.07.2021
Reel ejer
23.06.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.07.1999 - 31.05.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Torben Klovborg Christiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLOVBORG HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.591' DKK. Gennem sit holdingselskab KLOVBORG HOLDING ApS har Torben dermed også andele i Fyns Køkken og Byggecenter ApS (100%) og KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Torben Klovborg Christiansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor KLOVBORG HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KLOVBORG HOLDING ApS) landede et overskud på 2.061' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor REFBORG A/S landede et underskud på 3.764' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.816' DKK (KLOVBORG HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KLOVBORG HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (ApS HVKMD 5. NR. 600 (Nu: Fyns Køkken og Byggecenter ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.669' DKK (KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.416' DKK (REFBORG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Kurt Klovborg Christiansen.