Peter Hjort Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER PETER HJORT JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 31.959' DKK VILOVET A/S (2021) |
Største underskud: | -5.988' DKK LANDBRUGETS VETERINÆRE KONSULENTTJENESTE (2022) |
Største egenkapital: | 62.434' DKK VILOVET A/S (2023) |
Største gæld: | 69.726' DKK VILOVET A/S (2023) |
Flest årsværk: | 46 årsværk hos LVK DYRLÆGERNE A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER PETER HJORT JENSEN (28 år 5 måneder) |
Seed: 449940153
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1996 i GÅRDEJER PETER HJORT JENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Hjort Jensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 28 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor avl af smågrise.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GÅRDEJER PETER HJORT JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (17)
-
ILWECO A/S (Nu: LVK ADMINISTRATION A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
LVK EM A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET FYNSVEJ 8 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
LVK DYRLÆGERNE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.04.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2011 - 08.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2008 - 08.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2008 - 08.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2007 - 08.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Hjort Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i LVK DYRLÆGERNE A/S der præsenterede et overskud på 1.842' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i LANDBRUGETS VETERINÆRE KONSULENTTJENESTE der præsenterede et underskud på 5.988' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 9 måneder fra 2007 til 2024 hos EJENDOMSSELSKABET FYNSVEJ 8 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 26.304' DKK (VILOVET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 61' DKK (LVK EM A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET FYNSVEJ 8 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 62.434' DKK (VILOVET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 905' DKK (LVK EM A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET FYNSVEJ 8 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Allan Ærbo Nordahl.