Niels Petersen
Erhvervsaktiv: | 1. maj 1989 - 1. jan. 2024 |
Karrieren startede hos: | NIELS PETERSEN VVS ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ØSTERLED BÅDELAUG AF 1992 I/S (31 år) |
Seed: 1222599635
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Niels Petersen. Første gang Niels var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 1989 ved NIELS PETERSEN VVS ApS (tidligere ApS SPKR 4 NR. 2609) som Direktør. Rollen som Direktør havde Niels Petersen i 5 år 8 måneder, før fratrædelsen den 10. januar 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. maj 1996.
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ØSTERLED BÅDELAUG AF 1992 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
ÆRØ BRAND. GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2003
Registreringsdato: 01.01.2003 -
ApS SPKR 4 NR. 2609 (Nu: NIELS PETERSEN VVS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.01.1995
Registreringsdato: 10.01.1995
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 12 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1993 - 01.01.2024
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2024 - 01.01.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.1989 - 10.01.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Vibeke Grydehøj.