Otto Frederik Iuel Reventlow
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1979 (45 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Agerup Avlsgaard v/Otto Reventlow (Ejer) |
Største overskud: | 22.741' DKK Dansk Demetra ApS (2023) |
Største underskud: | -4.556' DKK INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY A/S (Nu: INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 968.100' DKK Dansk Demetra ApS (2023) |
Største gæld: | 15.064' DKK OREW HOLDING ApS (2018) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY A/S (Nu: INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Agerup Avlsgaard v/Otto Reventlow (42 år 11 måneder) |
Seed: 2071170465
Karrieren som leder startede for nu meget længe siden i Agerup Avlsgaard v/Otto Reventlow (tidligere AGERUP V/OTTO F JUEL REVENTLOW) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Otto Frederik Iuel Reventlow der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Otto i 42 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OREW HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY HOLDING A/S
Via OREW HOLDING ApS -
IWC INVESTMENT PARTNERS A/S
Via INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY HOLDING A/S -
INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY ApS
Via INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY HOLDING A/S -
IETP III CIV K/S
Via INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY ApS
Direktørposter (8)
-
Dansk Demetra ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2022 -
IWC INVESTMENT PARTNERS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2012 -
INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2011 -
ITP I Brazil Holding I GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2015 -
OREW HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1991 -
INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY EMPLOYEE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2008 -
ITP II Brazil Holding I GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2018 -
ITP I Brazil Holding II GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2016
Bestyrelsesposter (4)
-
IWC INVESTMENT PARTNERS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.08.2018 -
INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2022 -
INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY EMPLOYEE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2022 -
Lounkær-Fonden
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 14.09.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET CAPRICORN ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY A/S (Nu: INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023 -
ITP I GP ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023
Blå bog (fortsat)
Otto har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
08.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
07.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
15.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Otto Frederik Iuel Reventlow er desuden indehaver af holdingselskabet ITP I Brazil Holding II K/S (Er reel ejer som udpeget daglig ledelse ejerskab). Gennem holdingselskabet ITP I Brazil Holding II K/S ejes der også andele i & .
Du kan se koncerndiagram for Otto Frederik Iuel Reventlow, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Dansk Demetra ApS kunne fremvise et overskud på 22.741' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY A/S (Nu: INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY ApS) kunne fremvise et underskud på 4.556' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 22.741' DKK (Dansk Demetra ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.345' DKK (INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY A/S (Nu: INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 968.100' DKK (Dansk Demetra ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 94' DKK (ITP I Brazil Holding I GP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Otto' netværk er Henrik Lundqvist.