Kim Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 1994 (29 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | K & K REVISION V/KIM ROKKJÆR OLSEN (Ejer) |
Største overskud: | 386' DKK ORO FINANS ApS (2017-18) |
Største underskud: | -42' DKK R.A Xpress ApS (Nu: Leu Consult ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.205' DKK ORO FINANS ApS (2021-22) |
Største gæld: | 576' DKK ORO FINANS ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ORO FINANS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af ORO FINANS ApS (21 år 2 måneder) |
Seed: 1010013702
Det hele begyndte den dag i 1994 i K & K REVISION V/KIM ROKKJÆR OLSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kim Olsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kim i 8 år 9 måneder, inden stoppet d. 1. september 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
XXL INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ORO FINANS ApS
Via XXL INVEST ApS -
TEAM Olsen ApS
Via XXL INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
ORO FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2003 -
TEAM Olsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2024 -
XXL INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2005
Tidslinje (8)
-
TEAM Olsen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
R.A Xpress ApS (Nu: Leu Consult ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021 -
R.A Xpress ApS (Nu: Leu Consult ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 09.10.2020
Registreringsdato: 09.10.2020
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.05.2024 - Stadig aktiv
Direktør
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2005 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
08.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
09.10.2020 - 10.11.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.11.1994 - 01.09.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kim Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn XXL INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.174' DKK. Gennem sit holdingselskab XXL INVEST ApS har Kim dermed også andele i ORO FINANS ApS (100%) & TEAM Olsen ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Kim Olsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor ORO FINANS ApS landede et overskud på 386' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor R.A Xpress ApS (Nu: Leu Consult ApS) landede et underskud på 1' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 15' DKK (R.A Xpress ApS (Nu: Leu Consult ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 58' DKK (Sindby & Scheibel ApS (Nu: TEAM Olsen ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 15' DKK (R.A Xpress ApS (Nu: Leu Consult ApS)).