Søren Gais Kjeldsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1992 (32 år) |
Karrieren startede hos: | LANDMAND SØREN GAIS KJELDSEN (Ejer) |
Største overskud: | 955.858' DKK AALBORG KLOAK A/S (2017) |
Største underskud: | -963.241' DKK AALBORG KLOAK A/S (2018) |
Største egenkapital: | 6.647.168' DKK Aalborg Energi Holding A/S (Nu: Aalborg Forsyning A/S) (2022) |
Største gæld: | 1.939.855' DKK Aalborg Varme A/S (2023) |
Flest årsværk: | 497 årsværk hos AALBORG SERVICE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDMAND SØREN GAIS KJELDSEN (32 år) |
Seed: 1490075295
Karrieren som leder startede i 1992 hos LANDMAND SØREN GAIS KJELDSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Gais Kjeldsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 32 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor serviceydelser i forbindelse med husdyravl.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LANDMAND SØREN GAIS KJELDSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (11)
-
AALBORG VAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2021 -
AALBORG SERVICE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2015 -
Aalborg Fjernkøling A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2021 -
AALBORG KLOAK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2021 -
AALBORG VAND ENTREPRISE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2021 -
Aalborg Decentrale Værker A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2021 -
Nordjyllandsværket A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2021 -
Aalborg Fjernkøling Udvikling A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2021 -
Aalborg Forsyning A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2015 -
Aalborg Varme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2021 -
Aalborg Bygas A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
Fonden Green-Hub-Denmark
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2020 -
Center Danmark Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
Aalborg Energicenter A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.05.2022
Registreringsdato: 23.05.2022 -
AALBORG FORSYNING, HOLDING A/S (Nu: AALBORG VAND HOLDING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
AALBORG KLOAK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 10.08.2021
Registreringsdato: 10.08.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Nordjyllandsværket A/S kunne fremvise et overskud på 302.583' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Nordjyllandsværket A/S kunne fremvise et underskud på 317.526' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.089' DKK (AALBORG SERVICE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 317.526' DKK (Nordjyllandsværket A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.392.545' DKK (AALBORG KLOAK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -268' DKK (Green Hub Denmark A/S (Nu: Aalborg Fjernkøling Udvikling A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Lars Therkildsen.