Søren Nistrup Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1984 (40 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VINDELTORPGÅRD V/SØREN N JØRGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 21.076' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2023) |
Største underskud: | -36.901' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2022) |
Største egenkapital: | 357.878' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2021) |
Største gæld: | 37.532' DKK Ø/strøm A/S (2022) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af VINDELTORPGÅRD V/SØREN N JØRGENSEN (40 år 9 måneder) |
Seed: 1754334662
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1984 ved VINDELTORPGÅRD V/SØREN N JØRGENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Søren Nistrup Jørgensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Søren nu besiddet i 40 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VINDELTORPGÅRD V/SØREN N JØRGENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2013 -
GADELYS LANGELAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2017 -
Ø/strøm A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2023
Ejendomme (7)
Tidslinje (18)
-
LEF NET A/S (Nu: VEKSEL A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
LEF VIND 2 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
LEF VIND 1 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2013 - 29.06.2023
Bestyrelsesmedlem
30.06.2023 - 20.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Nistrup Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING der præsenterede et overskud på 21.076' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING der præsenterede et underskud på 36.901' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 4 måneder fra 2013 til i dag hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 21.076' DKK (FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 133' DKK (Ø/strøm A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 341.045' DKK (FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 391' DKK (LEF VIND 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Lars Birk Rasmussen.