Henrik Sandberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SANDBERG TRADING V/HENRIK SANDBERG (Ejer) |
Største overskud: | 8.699' DKK SCANSTEEL PRODUCTION A/S (Nu: scansteel foodtech A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -4.153' DKK SCANSTEEL PRODUCTION A/S (Nu: scansteel foodtech A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 26.300' DKK K-TECH HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 45.870' DKK SCANSTEEL PRODUCTION A/S (Nu: scansteel foodtech A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos SCANSTEEL PRODUCTION A/S (Nu: scansteel foodtech A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af KONCEPT TECH ApS (23 år 5 måneder) |
Seed: 37623268
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1989 i SANDBERG TRADING V/HENRIK SANDBERG som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henrik Sandberg der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Henrik i 11 år 9 måneder, inden stoppet d. 4. oktober 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. oktober 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
K-TECH HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
KTH 1 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
scansteel foodtech A/S
Via K-TECH HOLDING ApS -
KONCEPT TECH ApS
Via K-TECH HOLDING ApS -
K-Tech Ejendomme ApS
Via KTH 1 ApS
Direktørposter (4)
-
K-Tech Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2016 -
K-TECH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2007 -
KTH 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2015 -
KONCEPT TECH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2001
Bestyrelsesposter (1)
-
scansteel foodtech A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2014
Ejendomme (4)
Tidslinje (20)
-
SCANSTEEL ApS (Nu: SCANSTEEL FOODTECH ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2019
Registreringsdato: 20.02.2019 -
K-Tech Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.03.2016
Registreringsdato: 18.03.2016 -
KTH 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.10.2015
Registreringsdato: 26.10.2015
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.03.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.09.2011 - 20.02.2019
Reel ejer
14.11.2014 - 20.02.2019
Ejerandel: 100% -
Ejer
27.09.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.09.2013 - Stadig aktiv
Direktør
28.10.2013 - 15.10.2015
Direktør
26.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Henrik Sandberg er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• K-TECH HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 26.300' DKK.
• KTH 1 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 26.300' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Henrik Sandberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SCANSTEEL PRODUCTION A/S (Nu: scansteel foodtech A/S) fremviste et overskud på 8.699' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor SCANSTEEL PRODUCTION A/S (Nu: scansteel foodtech A/S) fremviste et underskud på 4.153' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Peter Pyndt Jørgensen.