Stig Weberg-Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1998 (26 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Wp Consult/Stig Weberg-Petersen (Ejer) |
Største overskud: | 9.132' DKK SOLARFUTURE ApS (2022) |
Største underskud: | -11.067' DKK ENCO A/S - EL (Nu: ENCO ApS - EL Entreprise) (2021) |
Største egenkapital: | 26.493' DKK WEBERG HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 37.181' DKK Madsen & Kastberg VVS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 120 årsværk hos ERNST NIELSEN & CO. A/S (Nu: ENCO VVS & Sprinkler A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af WEBERG HOLDING ApS (21 år 9 måneder) |
Seed: 332834518
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 ved Wp Consult/Stig Weberg-Petersen (tidligere WP CONSULT/STIG WEBERG-PETERSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Stig Weberg-Petersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Stig i 6 år 9 måneder, før fratrædelsen den 19. april 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. april 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WEBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ENCO ApS - EL Entreprise
Via WEBERG HOLDING ApS -
BACHMANN EL-TEKNIK ApS
Via ENCO ApS - EL Entreprise -
ENCO EJENDOMME ApS
Via WEBERG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
ENCO EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2006 -
WEBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2002 -
ENCO ApS - EL Entreprise
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2002
Repræsentant (1)
-
ERFA 1001
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (3)
-
Madsen & Kastberg VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2024 -
Madsen & Kastberg Sprinkler og VVS Teknik A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2024 -
Madsen & Kastberg Byg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2024
Ejendomme (3)
Tidslinje (20)
-
ERFA 1001
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.09.2024
Registreringsdato: 18.09.2024 -
ERNST NIELSEN & CO, EL A/S (Nu: ENCO ApS - EL Entreprise)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
Madsen & Kastberg Byg A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024
Blå bog (fortsat)
Stig har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
24.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Stig Weberg-Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WEBERG HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.493' DKK. Igennem sit holdingselskab WEBERG HOLDING ApS har Stig dermed også ejerandele i ENCO ApS - EL Entreprise (66.66-89.99%) og ENCO EJENDOMME ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Stig Weberg-Petersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Stig Weberg-Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved SOLARFUTURE ApS der præsenterede et overskud på 9.132' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ENCO A/S - EL (Nu: ENCO ApS - EL Entreprise) der præsenterede et underskud på 11.067' DKK.
Stig har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 6 måneder fra 2002 til 2024 hos ENCO ApS - EL Entreprise.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.839' DKK (SOLARFUTURE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.400' DKK (ENCO A/S - EL (Nu: ENCO ApS - EL Entreprise)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.493' DKK (WEBERG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.258' DKK (ENCO A/S - EL (Nu: ENCO ApS - EL Entreprise)).
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Jesper Rasmussen.