Per Funch
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 1992 (32 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.M. LUFTTEKNIK AF 1998 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.598' DKK Isoleringsmaskinen A/S (2021) |
Største underskud: | -125' DKK Isoleringsmaskinen A/S (2019) |
Største egenkapital: | 2.763' DKK Isoleringsmaskinen A/S (2023) |
Største gæld: | 2.718' DKK Isoleringsmaskinen A/S (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Isoleringsmaskinen A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af ROOTS V/PER FUNCH & JENS LARSEN (13 år 11 måneder) |
Seed: 682918551
Det startede for alvor en dag i 1992 hos H.M. LUFTTEKNIK AF 1998 ApS (tidligere H.M. LUFTTEKNIK ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Per Funch i 3 år 2 måneder, før stoppet d. 22. juni 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. november 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PFHG Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Isoleringsmaskinen A/S
Via PFHG Holding ApS -
GDSI ApS
Via PFHG Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
PFHG Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Isoleringsmaskinen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.12.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Isoleringsmaskinen A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022 -
Isoleringsmaskinen A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
PFHG Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.11.2022
Registreringsdato: 18.11.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2020 - 06.12.2022
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
07.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
01.09.2014 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
27.01.2015 - 31.01.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Per Funch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PFHG Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15' DKK. Igennem holdingselskabet PFHG Holding ApS har Per derfor også ejerandele i Isoleringsmaskinen A/S (33.34-49.99%) samt GDSI ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Per Funch, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor PFHG Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 25' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 123' DKK (Isoleringsmaskinen A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 25' DKK (PFHG Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.763' DKK (Isoleringsmaskinen A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 15' DKK (PFHG Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Lars Hans Christiansen.