Troels Wain Skytte Falkenlund Philp
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 1996 (27 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CIF Independent ApS (Stifter) |
Største overskud: | 5.286' DKK CAMBRIDGE INSTITUTE FOUNDATION ApS (Nu: CIF Independent ApS) (2023) |
Største underskud: | -3.981' DKK REVERIE ApS (2023) |
Største egenkapital: | 5.932' DKK REVERIE ApS (2020) |
Største gæld: | 13.433' DKK REVERIE ApS (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos REVERIE ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af CIF Independent ApS (27 år 5 måneder) |
Seed: 1867610834
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1996 hos CIF Independent ApS (tidligere CAMBRIDGE INSTITUTE FOUNDATION ApS) som Stifter og Ejer. Det var sammen med partnerne Adam Morris Philp, Kresten Poul Morris Philp, Jesper Kevin Bräuner, Marc Dulong, Richard Morris Wain Philp at Troels Wain Skytte Falkenlund Philp stiftede CIF Independent ApS den dag i november 1996. Titlen som Stifter og Ejer havde Troels i 27 år 5 måneder, inden stoppet den 5. maj 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden udlejning af boliger. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 5.286' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. maj 2024.
Direktørposter (4)
-
Reverie Scandinavia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2017 -
WAIN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2010 -
W COM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2014 -
REVERIE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
REVERIE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.10.2016
Tidslinje (22)
-
CAMBRIDGE INSTITUTE FOUNDATION ApS (Nu: CIF Independent ApS) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.05.2024
Registreringsdato: 05.05.2024 -
EADVENTURES A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.12.2019
Registreringsdato: 27.12.2019 -
EADVENTURES A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2019
Registreringsdato: 27.12.2019
Blå bog (fortsat)
Troels har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.05.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,66% -
Direktør
04.11.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
06.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
20.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.11.1996 - 05.05.2024
Ejerandel: 15-19.99% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.03.2017 - 27.12.2019
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CAMBRIDGE INSTITUTE FOUNDATION ApS (Nu: CIF Independent ApS) fremviste et overskud på 5.286' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor REVERIE ApS fremviste et underskud på 3.981' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.286' DKK (CAMBRIDGE INSTITUTE FOUNDATION ApS (Nu: CIF Independent ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.981' DKK (REVERIE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 480' DKK (CAMBRIDGE INSTITUTE FOUNDATION ApS (Nu: CIF Independent ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -434' DKK (REVERIE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Marius Mikkelsen.