Anne-Marie Sunn Torp
Erhvervsaktiv: | 15. dec. 1978 - 30. jun. 2010 |
Karrieren startede hos: | LÆGE ANNE MARIE SUNN TORP (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LÆGE ANNE MARIE SUNN TORP (31 år 9 måneder) |
Seed: 1201646470
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos LÆGE ANNE MARIE SUNN TORP som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Anne-Marie Sunn Torp der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Anne-Marie i 31 år 9 måneder, inden stoppet den 13. oktober 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. oktober 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Torp Skovdrift I/S v/Karin Torp, Anne-Marie Torp, Ove Torp, Jonas Torp og Peter Torp
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Læge og Psykolog Klinikken Bryggergade I/S v/Bent Lybæk, Bent Hovmand, Anne-Marie S Torp ogGerda Linnemann (Nu: Lægerne Dalgasgade I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2011
Registreringsdato: 29.06.2011 -
LÆGE ANNE MARIE SUNN TORP (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2010
Registreringsdato: 13.10.2010 -
Lægerne Herltoft, Thysen og Torp (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010
Blå bog (fortsat)
Anne-Marie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Stifter og Ejer
01.10.2001 - 29.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.12.1978 - 13.10.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2005 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Anne-Marie' netværk er Jonas Sunn Torp.