Peter Lund
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 1980 (44 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOLSTRUPGAARD I/S V/R & P LUND (Ejer) |
Største overskud: | 37.653' DKK Tolstrup Holding, Tolstrup ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 54.743' DKK Tolstrup Holding, Tolstrup ApS (2023) |
Største gæld: | 31.061' DKK TOLSTRUP ApS (Nu: Tolstrup A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 71 årsværk hos TOLSTRUP ApS (Nu: Tolstrup A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Peter Lund (24 år 9 måneder) |
Seed: 2135383003
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1980 i TOLSTRUPGAARD I/S V/R & P LUND som Ejer. Peter Lund købte virksomheden TOLSTRUPGAARD I/S V/R & P LUND den 30. januar 1980. Peter der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Peter i 21 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor kornavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Peter Lund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
A/S Tolstrupgaard
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
A/S Tolstrupgaard
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Tolstrup Holding, Tolstrup ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2023
Tidslinje (14)
-
A/S Tolstrupgaard (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
A/S Tolstrupgaard
Tilknyttet som direktørDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
Tolstrup Holding, Tolstrup ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
02.05.2019 - 18.06.2023
Ejer
02.05.2019 - 14.06.2022
Bestyrelsesmedlem
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Tolstrup Holding, Tolstrup ApS fremviste et overskud på 37.653' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.048' DKK (TOLSTRUP ApS (Nu: Tolstrup A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.743' DKK (Tolstrup Holding, Tolstrup ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.472' DKK (Lund Ejendomme, Aarhus ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Christoffer Lund.