Ole Østergaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1991 (33 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANSTHOLM GODSTRANSPORT I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HANSTHOLM GODSTRANSPORT I/S (25 år 5 måneder) |
Seed: 1452874294
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1991 ved HANSTHOLM GODSTRANSPORT I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Mikael Smærup Hove at Ole Østergaard Andersen stiftede HANSTHOLM GODSTRANSPORT I/S den dag i januar 1991. Rollen som Ejer og Stifter havde Ole i 25 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen vejgodstransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hanstholm Havn Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Hanstholm Havn Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2017
Registreringsdato: 30.11.2017 -
HANSTHOLM GODSTRANSPORT I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016 -
HANSTHOLM GODSTRANSPORT I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1991
Registreringsdato: 01.01.1991
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.04.2018 - 01.12.2020
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.1991 - 30.06.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Mads Nørgaard Skræm.