Frank Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 26. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | OGF 742 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 258.058' DKK DF EJENDOM, FINANS & LEASING A/S (Nu: WPC DF Denmark ApS) (2021) |
Største underskud: | -88.501' DKK DF EJENDOM, FINANS & LEASING A/S (Nu: WPC DF Denmark ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 759.323' DKK DF EJENDOM, FINANS & LEASING A/S (Nu: WPC DF Denmark ApS) (2021) |
Største gæld: | 1.067.820' DKK DANSKE FRAGTMÆND A/S (2014) |
Flest årsværk: | 904 årsværk hos DANSKE FRAGTMÆND A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af J. NØRGAARD PETERSEN A/S (48 år 9 måneder) |
Seed: 1254763456
Karrieren I Danmark begyndte for mange år siden hos OGF 742 A/S (tidligere SPEDITION NØRGAARD ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Frank Nørgaard i 28 år 2 måneder, inden stoppet den 22. marts 2004.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. november 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRANK NØRGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FRANK NØRGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.1999
Bestyrelsesposter (1)
-
J. NØRGAARD PETERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.12.1975
Ejendomme (1)
Tidslinje (59)
-
DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. AF 1990 (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2018
Registreringsdato: 21.04.2018 -
DANSKE FRAGTMÆND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2018
Registreringsdato: 21.04.2018 -
FRAGTMÆND HOLDING A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2018
Registreringsdato: 21.04.2018
Blå bog (fortsat)
Frank har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
29.04.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.12.1975 - 12.10.2011
Bestyrelsesmedlem
26.12.1975 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.03.2004 - 01.10.2018
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2014 - 31.12.2015
Bestyrelsesmedlem
01.01.2016 - 30.06.2016
Bestyrelsesmedlem
01.07.2016 - 24.11.2017
Bestyrelsesmedlem
25.11.2017 - 21.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2007 - 21.04.2017
Bestyrelsesmedlem
22.04.2017 - 21.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.04.1997 - 21.04.2017
Bestyrelsesmedlem
22.04.2017 - 21.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Frank Nørgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos DANSKE FRAGTMÆND A/S der præsenterede et overskud på 80.915' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos FRAGTMÆND HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 42.222' DKK.
Frank har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 48 år 9 måneder fra 1975 til i dag hos J. NØRGAARD PETERSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 79.910' DKK (DF EJENDOM, FINANS & LEASING A/S (Nu: WPC DF Denmark ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21.152' DKK (FRAGTMÆND HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 710.558' DKK (DF EJENDOM, FINANS & LEASING A/S (Nu: WPC DF Denmark ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 399' DKK (DANSKE FRAGTMÆND FLYERS ApS UNDER STIFTELSE (Nu: FLYERS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Jesper Nørgaard.