Eckhard Hahne
Karrieren startede hos: | ECKHARD HAHNE (Ejer) |
Største overskud: | 8.400' DKK SCANDINAVIAN CONSTRUCTION COMP. A/S (Nu: SCANCON ENCODERS A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -3.755' DKK SCANDINAVIAN CONSTRUCTION COMP. A/S (Nu: SCANCON ENCODERS A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 30.873' DKK SCANDINAVIAN CONSTRUCTION COMP. A/S (Nu: SCANCON ENCODERS A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 33.967' DKK SCANDINAVIAN CONSTRUCTION COMP. A/S (Nu: SCANCON ENCODERS A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos SCANDINAVIAN CONSTRUCTION COMP. A/S (Nu: SCANCON ENCODERS A/S) (2022-23) |
Seed: 1100650347
Karrieren som leder startede for alvor for flere år siden ved ECKHARD HAHNE med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Eckhard Hahne der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Eckhard i 51 år 1 måned, før stoppet den 14. februar 2024.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af andre etårige afgrøder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. februar 2024.
Direktørposter (2)
-
SCANCON ENCODERS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.1977 -
ELTOMATIC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2018
Tidslinje (13)
-
ECKHARD HAHNE (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.02.2024
Registreringsdato: 14.02.2024 -
ECKHARD HAHNE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.01.2024
Registreringsdato: 16.01.2024 -
ELTOMATIC A/S
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2018
Registreringsdato: 22.02.2018
Blå bog (fortsat)
Eckhard har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1973 - 14.02.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2014 - 16.01.2024
Bestyrelsesmedlem
03.01.2014 - 14.07.2014
Direktør
03.01.2014 - 14.11.2014
Direktør
22.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Stifter og Direktør
16.04.2004 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2014 - 16.01.2024
Reel ejer
01.04.2014 - 16.01.2024
Ejerandel: 52% -
Bestyrelsesmedlem
26.05.1977 - 14.07.2014
Direktør
26.05.1977 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.04.2004 - 16.01.2024
Ejerandel: 26%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SCANDINAVIAN CONSTRUCTION COMP. A/S (Nu: SCANCON ENCODERS A/S) kunne offentliggøre et overskud på 8.400' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor SCANDINAVIAN CONSTRUCTION COMP. A/S (Nu: SCANCON ENCODERS A/S) kunne offentliggøre et underskud på 3.755' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Eckhard' netværk er Vanja Hahne.