Niels Ejnar Rytter
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 1983 (41 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER NIELS EJNAR RYTTER (Ejer) |
Største overskud: | 576.830' DKK KARUP KARTOFFELMELFABRIK A.M.B.A. (2023-24) |
Største underskud: | -39.950' DKK DANISH BIOFUEL HOLDING A/S (Nu: Meliora Bio Facilities A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 888.718' DKK KARUP KARTOFFELMELFABRIK A.M.B.A. (2023-24) |
Største gæld: | 405.400' DKK KARUP KARTOFFELMELFABRIK A.M.B.A. (2020-21) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos KARUP KARTOFFELMELFABRIK A.M.B.A. (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER NIELS EJNAR RYTTER (41 år 7 måneder) |
Seed: 1755766196
Det hele startede for alvor en dag i 1983 ved GÅRDEJER NIELS EJNAR RYTTER med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Niels Ejnar Rytter og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Niels nu bestreddet i 41 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GÅRDEJER NIELS EJNAR RYTTER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NEB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
ALLELEV TRANSPORT ApS
Via NEB HOLDING ApS -
DLI 1 A/S
Via NEB HOLDING ApS -
DLI 1 EJENDOMME A/S
Via DLI 1 A/S -
DLI 4 A/S
Via DLI 1 EJENDOMME A/S -
DLI IMMOBILIEN A/S
Via DLI 1 EJENDOMME A/S -
DLI 3 A/S
Via DLI 1 EJENDOMME A/S
Direktørposter (2)
-
NEB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2008 -
ALLELEV TRANSPORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2012
Bestyrelsesposter (5)
-
AKK EJENDOMSSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2020 -
DLI 1 EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2020 -
KARUP KARTOFFELMELFABRIK A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2020 -
DLI 1 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2024 -
DLI IMMOBILIEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2020
Ejendomme (5)
Tidslinje (23)
-
DLI 4 A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
DLI 1 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
AKK EJENDOMSSELSKAB A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.12.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
08.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via DLI 1 EJENDOMME A/S -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
16.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via DLI 1 A/S
Niels Ejnar Rytter er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NEB HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.453' DKK. Igennem holdingselskabet NEB HOLDING ApS har Niels derfor også ejerandele i ALLELEV TRANSPORT ApS (100%) og DLI 1 A/S (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Niels Ejnar Rytter, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Niels Ejnar Rytter har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023-24 som bestyrelsesmedlem ved KARUP KARTOFFELMELFABRIK A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 576.830' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 9 måneder fra 1990 til 2012 hos DJURSHALM A.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 576.830' DKK (KARUP KARTOFFELMELFABRIK A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 183' DKK (ALLELEV TRANSPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 888.718' DKK (KARUP KARTOFFELMELFABRIK A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 192' DKK (ALLELEV TRANSPORT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Hans-henrik Dalsgaard Hansen.