Bruno Allan Melgaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 1987 (37 år) |
Karrieren startede hos: | LILLY OG HERBERT HANSENS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.180' DKK Jægergårdsgade 97 P/S (2020) |
Største underskud: | -1.826' DKK FONDEN FOR ALMEN PRAKSIS VED UNIVERSITETERNE (APU-FONDEN) (2020) |
Største egenkapital: | 29.542' DKK LILLY OG HERBERT HANSENS FOND (2018) |
Største gæld: | 20.682' DKK Jægergårdsgade 97 P/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos ALMEN PRAKSIS VED ÅRHUS UNIVERSITET ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Praktiserende Læge v/Bruno Melgaard Jensen (25 år 11 måneder) |
Seed: 319086838
Erhvervskarrieren startede i 1987 ved LILLY OG HERBERT HANSENS FOND i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bruno Allan Melgaard Jensen i 8 år 9 måneder, før stoppet den 19. juni 1996.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 616' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Praktiserende Læge v/Bruno Melgaard Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LÆGEHUSET I/S AF 1/4 1975
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Baldersgade 8 Komplementarselskab ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Jægergårdsgade 97 Komplementarselskab ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Baldersgade 8 P/S
Via Baldersgade 8 Komplementarselskab ApS -
Jægergårdsgade 97 P/S
Via Jægergårdsgade 97 Komplementarselskab ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
Baldersgade 8 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2017 -
Jægergårdsgade 97 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
ODDER LÆGEHUS ApS. ODDER (Nu: Torvald Køhlsvej 29 ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
ODDER LÆGEHUS ApS. ODDER (Nu: Torvald Køhlsvej 29 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
Jægergårdsgade 97 P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2018
Registreringsdato: 13.04.2018
Blå bog (fortsat)
Bruno har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
13.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
31.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
15.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Ejer
29.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Jægergårdsgade 97 P/S kunne fremvise et overskud på 4.180' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Jægergårdsgade 97 Komplementarselskab ApS kunne fremvise et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.485' DKK (Baldersgade 8 P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 130' DKK (FONDEN FOR ALMEN PRAKSIS VED UNIVERSITETERNE (APU-FONDEN)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.078' DKK (LILLY OG HERBERT HANSENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 41' DKK (Jægergårdsgade 97 Komplementarselskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bruno' netværk er Erik Wihlborg.