Niels Brix
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | A1 KOMMUNIKATION V/NIELS SØRENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 179.046' DKK VALMONT SM A/S (Nu: SM Industries A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -67.021' DKK VALMONT SM A/S (Nu: SM Industries A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 249.023' DKK VALMONT SM A/S (Nu: SM Industries A/S) (2017) |
Største gæld: | 507.785' DKK VALMONT SM A/S (Nu: SM Industries A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR (18 år 11 måneder) |
Seed: 1151133291
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1999 ved A1 KOMMUNIKATION V/NIELS SØRENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Niels Brix der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Niels i 4 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden opererede indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 10-14.99% -
K/S ACHIM
Ejerandel: 5-9.99% -
Better Energy Orange Sunflower K/S
Ejerandel: 5-9.99% -
Komplementarselskabet Better Energy Orange Sunflower ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
CAMALA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
K/S GREENOCK
Via ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR -
Nectar Søborg HoldCo ApS
Via CAMALA HOLDING ApS -
Nectar Søborg ApS
Via Nectar Søborg HoldCo ApS -
Kingo Wind ApS
Via CAMALA HOLDING ApS -
Danammo Holding ApS
Via CAMALA HOLDING ApS -
Danammo ApS
Via Danammo Holding ApS
Direktørposter (6)
-
Nectar Søborg HoldCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2018 -
Nectar Søborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2018 -
Danammo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2024 -
CAMALA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2007 -
Danammo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2024 -
ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2008
Bestyrelsesposter (3)
-
K/S GREENOCK
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2008 -
Better Energy Orange Sunflower K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2020 -
K/S ACHIM
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (91)
-
Danammo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
Danammo Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
ProCon Technic A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.12.2023 - Stadig aktiv
Direktør
19.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
20.12.2023 - Stadig aktiv
Direktør
19.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
19.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør og Ejer
07.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via CAMALA HOLDING ApS -
Direktør
04.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
23.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Nectar Søborg HoldCo ApS
Niels Brix er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CAMALA HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.944' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Danammo Holding ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Niels Brix, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Niels Brix har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved LOGISTICS A/S (Nu: Solita A/S) der præsenterede et overskud på 9.062' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved VALMONT SM A/S (Nu: SM Industries A/S) der præsenterede et underskud på 67.021' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 4 måneder fra 2008 til i dag hos K/S GREENOCK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 27.214' DKK (LOGISTICS A/S (Nu: Solita A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33.075' DKK (VALMONT SM A/S (Nu: SM Industries A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 116.785' DKK (VALMONT SM A/S (Nu: SM Industries A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (Danammo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Claus Jørgen Søgaard Poulsen.