Chandra Benjamin Mostov
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | I-COM V/CHANDRA BENJAMIN MOSTOV (Ejer) |
Største overskud: | 13.588' DKK ApS KBIL 17 NR. 2461 (Nu: MANDATE ApS) (2021) |
Største underskud: | -14.713' DKK Hypefactors A/S (2019) |
Største egenkapital: | 60.363' DKK ApS KBIL 17 NR. 2461 (Nu: MANDATE ApS) (2023) |
Største gæld: | 23.612' DKK Hypefactors A/S (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Hypefactors A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af MANDATE ApS (17 år 4 måneder) |
Seed: 1356353155
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1999 hos I-COM V/CHANDRA BENJAMIN MOSTOV som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Chandra Benjamin Mostov der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Chandra i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 1. januar 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. januar 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MANDATE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
LINDEVANGSVEJ ApS
Via MANDATE ApS -
WYR HOLDING A/S
Via LINDEVANGSVEJ ApS -
VML MAP A/S
Via WYR HOLDING A/S -
Resolve ApS
Via WYR HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
MANDATE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Hypefactors A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.07.2019
Registreringsdato: 24.07.2019 -
Hypefactors A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2018
Registreringsdato: 26.03.2018 -
MENUCARD ApS (Nu: Selskabet af 01.11.2022 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2014
Registreringsdato: 19.05.2014
Blå bog (fortsat)
Chandra har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2007 - Stadig aktiv
Direktør
25.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2018 - 24.07.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.05.2013 - 19.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1999 - 01.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ApS KBIL 17 NR. 2461 (Nu: MANDATE ApS) fremviste et overskud på 13.588' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.572' DKK (ApS KBIL 17 NR. 2461 (Nu: MANDATE ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.982' DKK (Hypefactors A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.363' DKK (ApS KBIL 17 NR. 2461 (Nu: MANDATE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.929' DKK (Hypefactors A/S).
En af de forbindelser som går igen i Chandra' netværk er Jan William Werner.