Claus Wilhelm Witt
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRAM Formueforvaltning ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.486' DKK G R A M ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: GRAM Formueforvaltning ApS) (2017) |
Største underskud: | -2.071' DKK ADO NORDIC A/S (2015) |
Største egenkapital: | 9.310' DKK Berg Advokater Advokatpartnerselskab (2020) |
Største gæld: | 8.774' DKK Berg Advokater Advokatpartnerselskab (2021) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos Berg Advokater Advokatpartnerselskab (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af GRAM Formueforvaltning ApS (27 år) |
Seed: 311430987
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1996 hos GRAM Formueforvaltning ApS (tidligere G R A M ADVOKATANPARTSSELSKAB) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Claus Wilhelm Witt i 27 år, før stoppet d. 17. maj 2023.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 215' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
"LS 14 I/S"
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Komplementarselskabet Berg Advokater ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Berg Advokater Advokatpartnerselskab
Via Komplementarselskabet Berg Advokater ApS
Bestyrelsesposter (5)
-
Komplementarselskabet Berg Advokater ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2020 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND FOR TURISTSEJLADS PÅ HADERSLEV FJORD
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.01.2014 -
Berg Advokater Advokatpartnerselskab
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.06.2022 -
Lynge & Søn ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 10.10.2023 -
TURISTBÅD ÅRØ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2002
Tidslinje (50)
-
Lynge & Søn ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
G R A M ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: GRAM Formueforvaltning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023 -
Berg Advokater Advokatpartnerselskab (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
16.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Reel ejer
11.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
14.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Claus Wilhelm Witt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos ADO NORDIC A/S der præsenterede et overskud på 2.348' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Berg Advokater Advokatpartnerselskab der præsenterede et underskud på 1.211' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 6 måneder fra 2002 til i dag hos TURISTBÅD ÅRØ A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.789' DKK (TURISTBÅD ÅRØ A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.569' DKK (Berg Advokater Advokatpartnerselskab).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -32' DKK (Lynge & Søn ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Anne Vibeke Gregersen.