Karsten Hagel
Karrieren startede hos: | A/S AF 3.JUNI 1986 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 585.190' DKK 360 North Holding ApS (Nu: Seven52 Capital ApS) (2019) |
Største underskud: | -265.871' DKK 360 North Holding ApS (Nu: Seven52 Capital ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 817.729' DKK TJÆREBORG GRUPPEN A/S (Nu: A/S AF 3.JUNI 1986) (2022-23) |
Største gæld: | 6.361.314' DKK DK Resi Propco III ApS (Nu: DK Resi Holdco II ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 115 årsværk hos 360 North Property Management ApS (Nu: Kereby ApS) (2021) |
Seed: 209761538
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i A/S AF 3.JUNI 1986 (tidligere TJÆREBORG GRUPPEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Karsten Hagel i 47 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 16. august 2002.
Nu arbejder virksomheden med rejsearrangører. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 68.365' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Stella Polaris E ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Stella Polaris A ApS UNDER KONKURS
Via Stella Polaris E ApS
Tidslinje (283)
-
Stella Polaris Ejendomsadministration ApS (Nu: Stella Polaris E ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
Stella Polaris Advokatanpartsselskab (Nu: Stella Polaris A ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Stella Polaris E ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Karsten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 69 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.08.2016 - 24.05.2023
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2018 - 29.12.2020
Reel ejer
01.01.2018 - 29.12.2020
Direktør
01.03.2018 - 01.03.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.12.2015 - 03.10.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2018 - 26.11.2020
Ejerandel: 50% -
Ejer
15.12.2015 - 07.10.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor 360 North Holding ApS (Nu: Seven52 Capital ApS) kunne offentliggøre et overskud på 585.190' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor DK Resi Holdco I ApS kunne offentliggøre et underskud på 50.170' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 68.365' DKK (TJÆREBORG GRUPPEN A/S (Nu: A/S AF 3.JUNI 1986)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 242.308' DKK (DK Resi Holdco I ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 817.729' DKK (TJÆREBORG GRUPPEN A/S (Nu: A/S AF 3.JUNI 1986)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -127.849' DKK (DK Resi 2018 Propco I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Birgitte Rønnow.