Niels Aage Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 1988 (36 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | N Å E SALG OG SERVICE NIELS AAGE ERIKSEN (Ejer) |
Største overskud: | 49.631' DKK JPS EJENDOMME ApS (Nu: JPS EJENDOMME A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -2' DKK BONNESENSGADE 2007 ApS (2019) |
Største egenkapital: | 136.424' DKK JPS EJENDOMME ApS (Nu: JPS EJENDOMME A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 194.997' DKK JPS EJENDOMME ApS (Nu: JPS EJENDOMME A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos A/S PSE 38 NR. 2293 (Nu: DANSK ADMINISTRATIONS CENTER A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af GREENWISH ApS (20 år 2 måneder) |
Seed: 2018505719
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 hos N Å E SALG OG SERVICE NIELS AAGE ERIKSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Aage Eriksen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Niels i 16 år 2 måneder, inden stoppet den 28. juni 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med fotografiske artikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GREENWISH ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
JPS ADMINISTRATION A/S
Via GREENWISH ApS -
JPS EJENDOMME A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
JPS AROS A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
JPS DANIA A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
Fredens Holding ApS
Via GREENWISH ApSNyt selskab -
Broderi Moderne ApS
Via Fredens Holding ApS
Direktørposter (1)
-
GREENWISH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
GREENWISH ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
GREENWISH ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.05.2024
Registreringsdato: 20.05.2024 -
K/S BONNESENSGADE 9-11,AALBORG
Fratrådt som direktørDato: 02.12.2020
Registreringsdato: 02.12.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
07.05.2024 - 06.06.2024
Reel ejer
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
28.06.2004 - 20.05.2024
Direktør
28.06.2004 - Stadig aktiv
Ejer
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
26.03.2014 - 02.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.12.2007 - 31.12.2015
Direktør
02.01.2011 - 23.10.2020
Ejerandel: 10-14.99%
Niels Aage Eriksen er desuden ejer af holdingselskabet Fredens Holding ApS (ejer pt. 25%). Gennem holdingselskabet Fredens Holding ApS ejes der også andele i Broderi Moderne ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Niels Aage Eriksen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S BONNESENSGADE 9-11,AALBORG fremviste et overskud på 4.694' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor BONNESENSGADE 2007 ApS fremviste et underskud på 2' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.001' DKK (A/S PSE 38 NR. 2293 (Nu: DANSK ADMINISTRATIONS CENTER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 135.256' DKK (JPS EJENDOMME ApS (Nu: JPS EJENDOMME A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.202' DKK (GREENWISH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Jan Rasmussen.