Jens Peter Kaad
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1982 (42 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER JENS PETER KAAD (Ejer) |
Største overskud: | 24.062' DKK BONUSGRISEN A.M.B.A. (2015) |
Største underskud: | -950' DKK B2B BONUS A.M.B.A. (2021) |
Største egenkapital: | 18.175' DKK BONUSGRISEN A.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 51.262' DKK BONUSGRISEN A.M.B.A. (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos BONUSGRISEN A.M.B.A. (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER JENS PETER KAAD (42 år 3 måneder) |
Seed: 1462436640
Karrieren i erhvervslivet startede i 1982 ved GÅRDEJER JENS PETER KAAD i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Peter Kaad og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Jens nu bestreddet i 42 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GÅRDEJER JENS PETER KAAD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Tandsgård Konv. I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Tandslet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Tandslet ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Tandslet ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.11.2019
Registreringsdato: 09.11.2019 -
Tandslet ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2019
Registreringsdato: 07.05.2019 -
Tandsgård Økologi I/S (Nu: Tandsgård Konv. I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
09.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.02.2008 - 22.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2007 - 22.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Peter Kaad har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved BONUSGRISEN A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 16.835' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved Tandslet ApS der præsenterede et underskud på 13' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2007 til 2014 hos BONUSGRISEN A.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.978' DKK (BONUSGRISEN A.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.175' DKK (BONUSGRISEN A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 822' DKK (Tandslet ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Asbjørn Plauborg Kaad.