Birgitte Harring-Lund
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 1996 (28 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKANDIC INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 973' DKK A/S ADVOKATHUSET GREVE STRANDVEJ 16 (Nu: ApS ADVOKATHUSET GREVE STRANDVEJ 16) (2021) |
Største underskud: | -950' DKK A/S ADVOKATHUSET GREVE STRANDVEJ 16 (Nu: ApS ADVOKATHUSET GREVE STRANDVEJ 16) (2022) |
Største egenkapital: | 7.192' DKK A/S ADVOKATHUSET GREVE STRANDVEJ 16 (Nu: ApS ADVOKATHUSET GREVE STRANDVEJ 16) (2019) |
Største gæld: | 1.321' DKK A/S ADVOKATHUSET GREVE STRANDVEJ 16 (Nu: ApS ADVOKATHUSET GREVE STRANDVEJ 16) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos A/S ADVOKATHUSET GREVE STRANDVEJ 16 (Nu: ApS ADVOKATHUSET GREVE STRANDVEJ 16) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokatfirmaet Harring-Lund I/S v/Birgitte Harring-Lund og Ann-Maria Harring-Lund (9 år 8 måneder) |
Seed: 682744017
Det begyndte for alvor dengang i 1996 ved SKANDIC INVEST A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Birgitte Harring-Lund i 7 måneder, før fratrædelsen den 8. november 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. november 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokatfirmaet Harring-Lund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
Advokatfirmaet Harring-Lund I/S v/Birgitte Harring-Lund og Ann-Maria Harring-Lund (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2017
Registreringsdato: 30.09.2017 -
Advokatfirmaet Harring-Lund (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017 -
Advokatfirmaet Harring-Lund I/S v/Birgitte Harring-Lund og Ann-Maria Harring-Lund (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2008
Registreringsdato: 01.01.2008
Blå bog (fortsat)
Birgitte har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 30.09.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2000 - 15.05.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2000 - 06.04.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.11.1996 - 09.04.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 1996 til 1999 hos ApS ADVOKATHUSET GREVE STRANDVEJ 16.